Título: Libro de la Defensa Nacional de la República de Guatemala - Proceso de Diseño y Formulación de la Política de Defensa
PROCESO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE DEFENSA
COMITÉ SUPERIOR DE CONDUCCIÓN COLEGIADA
Ministro de la Defensa Nacional
General de División Álvaro Lionel Méndez Estrada (10/12/2001 al 26/08/2002)
General de División y Licenciado Robin Macloni Morán Muñoz (26/08/2002 a la fecha)
Ministro de Finanzas Públicas
Licenciado Eduardo Weyman Fuentes (10/12/2001 a la fecha)
Ministro de Gobernación
General de División y Licenciado Eduardo Arévalo Lacs (10/12/2001 al 08/07/2002)
Doctor Adolfo Reyes Calderón (08/07/2002 a la fecha)
Ministro de Relaciones Exteriores
Doctor Gabriel Orellana Rojas (10/12/2001 al 16/12/2002)
Licenciado Edgar Armando Gutiérrez (16/12/2002 a la fecha)
Secretario de Análisis Estratégico
Licenciado Edgar Armando Gutiérrez (10/12/2001 al 09/03/2002)
Doctor Luis Arturo Reyes Montenegro (09/03/2002 al 01/06/2003)
Doctor Miguel Ángel Reyes Illescas (01/06/2003 al 15/07/2003)
Licenciada Mélida del Carmen Chew de Calderón (15/07/2003 al 12/09/2003)
Doctor Francisco Jiménez Irungaray (12/09/2003 a la fecha)
Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional
General de Brigada Robin Macloni Morán Muñoz (10/12/2001 al 26/08/2002)
General de División y Licenciado Enrique Ríos Sosa (26/08/2002 al 30/08/2003)
General de Brigada Fredy Raúl Ramírez Girón (30/08/2003 a la fecha)
COMITÉ EJECUTIVO DEL PROCESO
General de Brigada Fredy Raúl Ramírez Girón (10/12/2001 a la fecha)
Licenciado Gabriel Aguilera Peralta (Delegado Presidencial) (10/12/2001 a la fecha)
General de Brigada Manfredo Martínez De León (06/05/2003 a la fecha)
Licenciado Alejandro Maldonado Aguirre (20/11/2001 al 29/07/2003)
General de Brigada Cesar Augusto Méndez Pinelo (20/11/2001 al 06/05/2003)
Coronel de Infantería DEM Rubén Ayala Vásquez (06/06/2001 al 10/12/2001)
Coronel de Artillería DEM José Luis Barrientos Paau (10/12/2001 al 04/09/2002)
Coronel de Infantería DEM Mario Alberto Aguilar Bran (4/09/2002 al 30/12/2002)
Coronel de TT.MM. DEM Carlos Gilberto Chavarría Hernández (01/01/2003 a la fecha)
ENLACES
Arquitecto Guillermo Pacheco Gaitán (10/12/2001 a la fecha)
Coronel de Infantería DEM Jaime Efraín Tánchez Lutín (10/12/2001 al 26/08/2002)
Coronel de Infantería DEM Vidal De León Fernández (26/08/2002 al 31/12/2002)
Coronel de Infantería DEM Jaime Efraín Monzón Arriola (07/02/2003 a la fecha)
Licenciado Walter Guillermo Del Cid (13/11/2002 a la fecha)
PARTICIPANTES
SECTOR PÚBLICO
Ministerio de la Defensa Nacional
Coronel de Intendencia DEM. Carlos Humberto Aldana Villanueva
Coronel de Infantería DEM. Mario Antonio Ardón Aguilar
Coronel de Ingenieros DEM. e Ingeniero Mario Ricardo Figueroa Archila
Ministerio de Relaciones Exteriores
Diplomático Erick Fernando Arrecis Chew
Diplomática Silvia Cristina Corado Cuevas
Ministerio de Finanzas Públicas
Licenciada Mélida del Carmen Chew de Calderón
Ministerio de Gobernación
Licenciado César Efraín Solórzano López
Secretaría de Análisis Estratégico “SAE”
Doctor Francisco Jiménez Irungaray
Licenciado Werner Florencio Ovalle Ramírez
Licenciado Néstor Adolfo Siliézar Estrada
Secretaría General de Planificación y Programación “SEGEPLAN”
Licenciado Carlos Daniel Zea Gobern
Secretaría de la Paz “SEPAZ”
Licenciado Luis Javier Ramírez Muñoz
Estado Mayor de la Defensa Nacional
General de Brigada Alfredo Augusto Rabbé Tejada
General de Brigada Manfredo Martínez de León
Capitán de Navío DEMN Luis Job García Reyes
Teniente Coronel de Infantería DEM. Mario René Ruiz Morales
Teniente Coronel de Artillería DEM. Rony Arturo Urízar González
Comisión Presidencial para la Reforma del Estado “COPRE”
Señor Rolando Cabrera Mérida
Licenciado Mario Rolando Cifuentes Alpírez
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Representante de la Junta Directiva
Diputado Juan Luis González García
REPRESENTACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Comisión Consultiva Pueblo Maya
Antropóloga Juana Batzibal Tujal
M.E.P.U. Isabel López Osorio
Procuraduría de los Derechos Humanos “DD.HH.”
Licenciado José Sánchez Lambour
Señor Yuri García Granados
Señor Jorge Santos Contreras
SECTOR POLÍTICO
Partido Unión Nacional “UN”
Licenciada Carmen Leonor Izás Delgadillo
Señor Walter Manzanero Aldana
Partido “Los Verdes”
Licenciado José Manuel Román Palacios
Partido “DIA”
Licenciado Edgar Augusto De León Sotomayor
Partido de Avanzada Nacional “PAN”
General de Brigada (R) Carlos Augusto De León Cabrera
General de Brigada (R) Mario Rolando Terraza Pinot
Señor Luis Antonio Rubio Molina
Partido Democracia Cristiana Guatemalteca “DCG”
Licenciado Julio Rivera Clavería
Partido Libertador Progresista “PLP”
Doctor Otto Raúl Gavarrete Soberón
Partido Patriota “PP”
Licenciado Juan Carlos Villacorta Arrivillaga
Partido Solidaridad Nacional “PSN”
Señora Berta Olimpia Rivas López de Díaz
Licenciado Saúl David Oliva López
Partido Unión Democrática “UD”
Licenciado Ricardo Antonio Figueroa Portillo
Licenciado Josué Giovanni Amaury Duarte Colindres
SECTOR UNIVERSITARIO
Universidad de San Carlos de Guatemala “USAC”
Licenciado Carlos Enrique López Chávez
Licenciado Jorge Aragón Gonzáles
COLEGIOS PROFESIONALES
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala
Doctora y Licenciada Marina Cornejo Lanza de Finer
SECTOR OBRERO-CAMPESINO-PATRONAL
Central General de Trabajadores de Guatemala “CGTG”
Señor Julián Melchor Guzmán
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras “CACIF”
Licenciado Juan Fernando Girón
Licenciado Rodolfo Francisco Juárez Arriola
Federación de la Pequeña y Mediana Empresa “FEPYME”
Licenciado Carlos Enrique Rodríguez Guerra
Unidad de Acción Sindical Popular “UASP”
Licenciado Edgar Stuardo Batres Vides
Señor Nery Roberto Barrios de León
SECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala “AMPEG”
Doctora y Licenciada María Teresa Yon Ronquillo de Rendón
Cámara Guatemalteca de Periodismo “CGP”
Licenciado Oscar Eduardo Mazaya González
Círculo Nacional de Prensa “CNP”
Licenciado y Periodista Sergio Roberto Lima Morales
SECTOR ACADÉMICO
Asociación de Investigación y Estudios Sociales “ASIES”
Licenciado Marco Antonio Barahona Muñoz
Centro de Estudios de Guatemala “CEG”
Señor Sandino Asturias
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales “FLACSO”
Licenciado Manolo Estuardo Vela Castañeda
Incidencia Democrática
Señor Emilio Arnoldo Villagrán Campos
Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible “IEPADES”
Licenciada Carmen Rosa de León Escribano
Licenciado Miguel Ángel Sagone Aycinena
Proyecto de Política de Seguridad Ciudadana “POLSEC”
Licenciado Carlos Ramiro Martínez
OTROS SECTORES
Coordinadora “Si Vamos por la Paz” COVAPAZ”
Señora Carmen Reina Aragón
Señor Jaime Izaguirre
Asamblea Nacional de Jóvenes de Guatemala “ANJG”
Señor Erick Asencio Morales
Asociación de Veteranos Militares de Guatemala “AVEMILGUA”
General de Brigada (R) Víctor Manuel Argueta Villalta
General de División (R) Carlos Enrique Pineda Carranza
Fundación Para La Juventud “FUNDAJU”
Señor Víctor Hugo Gudiel Saravia
Solidaridad Iberoamericana
Licenciado Roberto Antonio Cano López
Fundación Democracia y Progreso “FUNDEPRO”
Licenciado Antonio Muñoz Montiel
PARTICIPANTES A TITULO PERSONAL
Licenciada Rosa María Wantland
General de Brigada (R) y Licenciado Carlos Augusto Morales Villatoro
Licenciado Cesar Bernardo Arévalo de León
Coronel de Infantería (R) Francisco Luis Gordillo Martínez
OBSERVADORES
Agregaduría Militar de Honduras
Coronel de Infantería Rodolfo Raúl Díaz Velásquez
Agregaduría Militar de China
Coronel de Artillería Nicolás Pan Cheng-Wen
Agregaduría Militar de México
Capitán de Navío Domingo Galván De Santiago
Teniente Coronel de Artillería Martín Jaramillo Barrios
Agregaduría Militar de Brasil
Coronel de Artillería Edson Ferreira Santiago
Agregaduria Militar de El Salvador
Coronel de Infantería José Antonio Fagoaga Cruz
Embajada de Belice
Teniente Coronel de Infantería Omar Leopoldo Pulido Avella
Consejo Superior Universitario
MSC Efraín Mediana
Embajada de la República Dominicana
Licenciada Cosette Álvarez
Ministerio de Relaciones Exteriores
Señora Silvia Wohlers Gomar de Meie
Abogado Jorge Guillermo Molina Valdivieso
Misión de las Naciones Unidas en Guatemala “MINUGUA”
Oficial de Verificación de Asuntos Policiales y Militares José Daniel Giupponi
Jefe de la Asesoría del Fortalecimeinto del Poder Civil Julián Camarero
Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo “PNUD”
Arquitecto Robert Manuel
Secretaría de Análisis Estratégico “SAE”
Periodista Edgar René Celada Quezada
EXPOSITORES EXTRANJEROS DEL PROCESO
Profesor Francisco Enrique Le Dantec Gallardo Chile
General de Brigada de Infantería DEM Migue Alonso Baquer España
Doctor Raúl Benítez Manaut México
Doctor Francisco Rojas Aravena Chile
Profesor Guillermo Holzmann Chile
Profesor Eliézer Rizzo de Oliveira Brasil
Licenciado Miguel Navarro Meza Chile
Teniente Coronel de Caballería José Andrés Lira Chile
Licenciado Juan Belikow Argentina
Teniente Coronel y Licenciado Pedro Trujillo Álvarez España
Teniente Coronel y Licenciado Iván González López Chile
General de Brigada Benito Raggio Cachinero España
Teniente Coronel y Licenciado José María Martín González España
Embajador Hugo Palma Valderrama Perú
Mayor General Patricio Chacón Chile
EXPOSITORES NACIONALES
Licenciado Rokael Cardona Recinos
Doctor Jorge Mario García Laguardia
Licenciado Gabriel Aguilera Peralta
General de Brigada (R) Víctor Manuel Argueta Villalta
Doctor Rodrigo Montúfar
Doctor Francisco Villagrán Kramer
Licenciado Bernardo Arévalo
Coronel de Caballería DEM Francisco Bermúdez Amado
Doctor Armando de la Torre
Doctor Miguel Ángel Reyes Illescas
Licenciada Catalina Soberanis
Licenciado Manuel Conde Orellana
Licenciado Gustavo Porras
Licenciada Raquel Zelaya
General de Brigada (R) Marco González Taracena
Doctor Héctor Rosada Granados
General de Brigada César Augusto Méndez Pinelo
Arquitecto Guillermo Pacheco Gaitán
Coronel de Transmisiones DEM Carlos Gilberto Chavarría Hernández
General de Brigada Alfredo Augusto Rabeé Tejada
Licenciado Walter Guillermo Del Cid
Licenciado John Ramírez Campos
Coronel de Infantería DEM. Mario Antonio Ardón Aguilar
Señor Víctor Gudiel Saravia
Doctor Adolfo Reyes Calderón
General de División (R) Héctor Alejandro Gramajo Morales
General de Brigada Manfredo Martínez De León
Coronel de Infantería DEM Jorge Hugo Flores Arana
Coronel de Caballería DEM Sergio Hugo Cárdenas Sagastume
Coronel de Infantería DEM Luis Catalino Estrada Valenzuela
Coronel de Infantería DEM Aníbal Flores España
General de Brigada Julio César Santamarina Montaván
Capitán de Navío DEMN e Ingeniero José Antonio Lemus Guzmán
Licenciado Marco Antonio Barahona
Licenciada Karin Escaler
Ingeniero Jorge Lavarreda
Coronel de Aviación P.A. DEMA Mario Fernando Reyes Toledo
Licenciada Ana Ordóñez de Molina
Licenciado Rubén Augusto Lemus de León
Coronel de Ingenieros DEM e ingeniero Mario Ricardo Figueroa Archila
Licenciado Edgar Armando Gutiérrez
General de Brigada Mario René Siliézar Girón
Licenciado Erick Fernando Arrecis Chew
Coronel de Ingenieros DEM José Alfredo Cabrera Alarcón
MODERADORES DEL PROCESO
Señor Rolando Cabrera Mérida
Licenciada Claudinne Ogaldez
Licenciado Carlos Ramiro Martínez
Coronel de Infantería DEM Mario Antonio Ardón Aguilar
Licenciado Miguel Ángel Balcárcel
Licenciada Ana María Diéguez
General de División (R) Héctor Alejandro Gramajo Morales
Coronel de Infantería DEM (R) Mario Mérida Gonzáles
Licenciado Walter Guillermo Del Cid
Teniente Coronel de Infantería DEM (R) Héctor Mauricio López Bonilla
Licenciado Jorge Antonio García Mancilla
Licenciada Carmen Rosa De León Escribano
Licenciado Juan Pablo Hurtado García
Arquitecto Guillermo Pacheco Gaitán
Licenciado Manolo Vela Castañeda
Licenciado Emilio Arnoldo Villagrán Campos
Ingeniera María del Carmen Aceña
Licenciado Mario Rolando Cifuentes Alpírez
Licenciado Gabriel Aguilera Peralta
Coronel de Transmisiones DEM. Carlos Gilberto Chavarría Hernández
Coronel de Aviación, P.A. DEM. Roberto Efraín Rodríguez Girón
Licenciado Marco Antonio Barahona
EQUIPO DE SEGUIMIENTO, DESARROLLO Y REDACCIÓN
Coronel de Aviación P.A. DEM Roberto Efraín Rodríguez Girón
Capitán de Navío DEMN e Ingeniero José Antonio Lemus Guzmán
Coronel de Infantería DEM Raúl Aníbal Oliva Cermeño
Coronel de Infantería DEM Jorge Antonio Ortega Gaytán
Teniente Coronel de Aviación P.A. DEMA Fredy Rene Gonzáles Oliva
Licenciada Maria Aracely Lazo De León
Licenciado Oscar Estuardo Bautista Soto
Licenciada Silvia Marynelly De León Garzona
Licenciada Rosalinda Bran
SECRETARIOS DE ACTAS
Mayor de Infantería Abelardo Figueroa Rodríguez
Mayor de Artillería Rony Adolfo Anleu del Águila
PERSONAL DE APOYO
Sargento Mayor de Aviación Samuel Antonio Foronda Popol
Sargento Mayor Especialista Yury Estuardo Dávila Castro
Sargento Técnico Especialista Roberto Gamez Izquierdo
Sargento Técnico Especialista Nery Francisco Mauricio López
Sargento Técnico Especialista Evelyn Xiomara Gómez
Sargento Primero Especialista Hugo René Ramírez Ramos
Sargento Primero Especialista Martín Ramírez Méndez
Señor José Arturo López Donis
REVISIÓN DE TEXTO
Licenciado José Daniel García Godoy